Originaire de la Guinée Equatoriale, ce dernier a été promu à l’occasion d’un Conseil d’administration tenu le 7 septembre 2024. Bange Bank...
Vous n'êtes pas connecté
Le Camerounais, spécialisé dans les mines et le oil & gas, a été nommé le 15 août président du conseil consultatif de la filiale locale du géant mondial du tabac. Elias Pungong nommé Président du conseil d’administration non exécutif de BAT Cameroun. Il est à ce poste depuis le 16 août 2024. En tant que président du conseil d’administration de BATC, le Dr Pungong mettra à profit sa vaste expérience et son profond engagement pour fournir des conseils stratégiques afin de faire progresser le succès continu de l’entreprise et son dévouement sur un marché dynamique et en constante évolution. Commentant sa nomination, le Dr Elias Pungong a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Je suis honoré d’assumer le rôle de président du conseil d’administration non exécutif de BAT Cameroun. Cette opportunité me permet de contribuer à une organisation qui s’engage non seulement en faveur de l’excellence commerciale, mais également en faveur de la promotion de la durabilité et de la responsabilité sociale dans toute la région. Je suis impatient de collaborer avec le conseil d’administration et la direction pour soutenir la vision à long terme de l’entreprise en matière de croissance et de développement. » Riche de son expérience, et au délà ses nombreux ouvrages publiés, le Dr Pungong a été reconnu comme l’un des jeunes leaders mondiaux illustres et respectés par le Forum économique mondial, nommé parmi les 100 dirigeants les plus talentueux et les plus expérimentés du Commonwealth et considéré comme l’un des 50 leaders d’opinion les plus influents d’Afrique dans le secteur de l’énergie. Cet article British American Tobacco Cameroun : Elias Pungong nommé PCA non exécutif est apparu en premier sur Journalducameroun.com.
Originaire de la Guinée Equatoriale, ce dernier a été promu à l’occasion d’un Conseil d’administration tenu le 7 septembre 2024. Bange Bank...
SOCOCIM a un nouveau Président du Conseil d’administration (PCA)! Il s’agit de Habib Diouf, fils de l’ancien Président Abdou Diouf....
Le Ministre de la Communication, Président du Conseil d'Administration de la CRTV, a présidé ce mard...
Nicox nomme Christine Placet administrateur ; Michele Garufi se retire du Conseil d’administration Communiqué de presse Nicox nomme Christine...
Nicox nomme Christine Placet administrateur ; Michele Garufi se retire du Conseil d’administration Communiqué de presse Nicox nomme Christine...
Par décret N°2024-17 du 31 juillet 2024, le Chef de l'Etat Patrice Talon a nommé les membres du Conseil d'administration de l'Agence de Promotion...
Youssef Ettazi a été nommé président du Conseil d’administration (CA) de Lydec, à la suite de l’Assemblée générale ordinaire des...
Gilbert Didier Edoa, secrétaire général du ministère des Finances a présidé la rencontre qui a eu lieu le 02 septembre 2024. Le Secrétaire...
"Chers compatriotes, Je suis un Sénégalais qui a servi son pays pendant un peu plus de 5 ans comme conseiller technique du ministre du...
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a reçu, lundi à Alger, le conseiller du Conseil d'administration de...